Zarządzenie nr 21/R/24 Rektora Uniwersytetu Gdańskiegoz dnia 14 marca 2024 rokuzmieniające zarządzenie nr 6/R/23 Rektora UG w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 - 2024
z dnia
14 marca 2024 rokuStatus aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie:
czwartek, 14 marca 2024 rokuNa podstawie § 29 ust. 12 i § 33 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:
§ 1.
W zarządzeniu nr 6/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:
1) w skład Rady Dyscypliny Nauki chemiczne powołuje się dr hab. Barbarę Dmochowską;
2) w skład Rady Dyscypliny Nauki biologiczne powołuje się dra hab. Przemysława Baranowa;
3) ze składu Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo odwołuje się dr hab. Annę Ryś, prof. UG;
4) w skład Rady Dyscypliny Historia, w miejsce dotychczasowego przedstawiciela doktorantów, powołuje się mgra Andrzeja Cylwika;
5) w skład Rady Dyscypliny Polonistyka powołuje się mgr Joannę Samp-Szulc;
6) w skład Rady Dyscypliny Nauki fizyczne powołuje się dra hab. Waldemara Kłobusa i doktoranta mgra Pawła Cieślińskiego;
7) w skład Rady Dyscypliny Biotechnologia, w miejsce dotychczasowego przedstawiciela doktorantów, powołuje się mgra Filipa Kusia;
8) ze składu Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku odwołuje się doktorantkę mgr Zofię Konarzewską;
9) ze składu Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse odwołuje się doktorantkę mgr Zuzannę Bordę;
10) ze składu Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości odwołuje się doktorantkę mgr Julię Jarzyńską;
11) w skład Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, w miejsce dotychczasowego przedstawiciela doktorantów, powołuje się mgr Martę Sydorów;
12) w skład Rady Dyscypliny Nauki prawne, w miejsce dotychczasowego przedstawiciela doktorantów, powołuje się mgra Kamila Olzackiego;
13) ze składu Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne odwołuje się doktoranta mgra Stefana Biedronkę;
14) w skład Rady Dyscypliny Pedagogika, w miejsce dotychczasowego przedstawiciela doktorantów, powołuje się mgr Weronikę Wójcik;
15) w skład Rady Dyscypliny Psychologia, w miejsce dotychczasowego przedstawiciela doktorantów, powołuje się mgr Olgę Żukowicz.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Załączniki
Załącznik | Wielkość |
---|---|
Kopia do wydruku | 60.23 KB |
Ostatnia modyfikacja:
wtorek, 19 marca 2024 roku, 9:45Data publikacji:
wtorek, 19 marca 2024 roku, 9:45 Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło