Uchwała nr 105/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiegoz dnia 25 października 2012 rokuw sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG z dnia 27 września 2012 roku w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016
z dnia
25 października 2012 rokuNiniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Na podstawie art. 132, 143 ust. 1, 213, 226 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 37 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, w związku z uchwałą nr 82/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu „Zadania oraz zasady funkcjonowania komisji senackich Uniwersytetu Gdańskiego” - uchwala się, co następuje:
§ 1
-
Do składu stałych komisji Senackich powołuje się następujących przedstawicieli samorządu doktorantów:
- Komisja Organizacji i Rozwoju: mgr Magdalena Zelent – Wydział Filologiczny,
- Komisja Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą:mgr Beata Woźniak-Krawczyk – Wydział Nauk Społecznych,
- Komisja Budżetu i Finansów:mgr Elwira Kamola – Wydział Filologiczny,
- Komisja ds. Kształcenia: mgr Piotr Syczak – Wydział Historyczny,
- Komisja Rozwoju Kadr Naukowych:mgr Piotr Kitowski – Wydział Prawa i Administracji.
§ 2
- Do składu komisji uczelnianych powołuje się następujących przedstawicieli samorządu doktorantów:
- Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich: mgr Klaudia Bort – Wydział Oceanografii i Geografii,
-
Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów:
- mgr Dominika Brulińska – Wydział Oceanografii i Geografii,
- mgr Maciej Ciemny – Wydział Filologiczny,
- mgr Irena Gavrash – Wydział Historyczny,
- mgr Elwira Kamola – Wydział Filologiczny,
- mgr Piotr Kitowski – Wydział Prawa i Administracji,
- mgr Dominik Walczak – Wydział Chemii,
- mgr Anna Wcisło – Wydział Chemii,
- mgr Beata Woźniak-Krawczyk – Wydział Oceanografii i Geografii,
-
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów:
- mgr Dominik Bień – Wydział Nauk Społecznych,
- mgr Klaudia Bort – Wydział Oceanografii i Geografii,
- mgr Katarzyna Eremus – Wydział Filologiczny,
- mgr Urszula Elias – Wydział Filologiczny,
- mgr Monika Lewandowska – Wydział Chemii,
- mgr Katarzyna Mioduszewska – Wydział Chemii,
- mgr Jakub Świderski – Wydział Nauk Społecznych,
- mgr Joanna Wróbel – Wydział Filologiczny,
- mgr Magdalena Zelent – Wydzial Filologiczny.
§ 3
Kadencja przedstawicieli doktorantów w komisjach, o których mowa w §§ 1 i 2, kończy się 31 października 2013 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek
Załączniki
Załącznik | Wielkość |
---|---|
Kopia do wydruku | 147.21 KB |
Ostatnia modyfikacja:
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51Data publikacji:
poniedziałek, 29 października 2012 roku, 8:07 Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz